I Governo Bonomi
Dal 4 luglio 1921 al 26 febbraio 1922
XXVI Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 4 luglio 1921 al 6 luglio 1921
-
Vengono nominati
-
Ministro
Ivanoe Bonomi,
Giuseppe Micheli,
Alberto Beneduce,
Giuseppe De Nava,
Angelo Mauri,
Bortolo Belotti,
Ivanoe Bonomi,
Mario Orso Corbino,
Luigi Gasparotto,
Eugenio Bergamasco,
Giuseppe Girardini,
Marcello Soleri,
Vincenzo Giuffrida,
Giulio Rodinò,
Giovanni Raineri
Sottosegretario
Aldo Rossini,
Enrico Carboni Boj,
Giovanni Rosadi,
Nicola Lombardi,
Giovanni Maria Longinotti,
Vincenzo Tangorra,
Domenico Andrea Spada,
Calogero Cascino,
Antonio Teso,
Antonino Anile,
Luigi Macchi,
Erminio Sipari,
Pier Gaetano Venino,
Giuseppe Albanese,
Domenico Brezzi,
Giuseppe Sanna Randaccio,
Umberto Merlin,
Giuseppe Bevione
Presidenza del Consiglio
Ministero del tesoro
-
-
Aldo Rossini
-
Sottosegretario
dal 04.07.1921
al 26.02.1922
Per l'Assistenza militare e le Pensioni di Guerra
Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro
-
-
Enrico Carboni Boj
-
Sottosegretario
dal 04.07.1921
al 26.02.1922
Per la Marina Mercantile ed i Combustibili
Ministero dell'istruzione pubblica
-
-
Giovanni Rosadi
-
Sottosegretario
dal 04.07.1921
al 26.02.1922
Per le Antichità e le Belle Arti
Ministero degli affari esteri
Ministero dei lavori pubblici
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Ministero dell'agricoltura
Ministero dell'industria e del commercio
Ministero dell'interno
Ministero della guerra
Ministero della marina
Ministero delle colonie
Ministero delle finanze
Ministero delle poste e telegrafi
Ministero di grazia e giustizia e degli affari di culto
Ministero per la ricostruzione delle terre liberate dal nemico