I Governo Monti
Dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 24 novembre 2011
-
Lascia l'incarico
-
Ministro senza portafoglio
Piero Gnudi (Ministero per il turismo e lo sport)
-
-
Mario Monti
-
Presidente del Consiglio
dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Antonio Catricala'
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 16.11.2011
al 28.04.2013
Ministero degli affari esteri
Ministero dell'economia e delle finanze
Ministero dell'interno
Ministero della giustizia
Ministero della difesa
Ministero dello sviluppo economico
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministero della salute
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ministero per i beni e le attivita' culturali
Rapporti con il parlamento
Ministero per gli affari europei
Ministero per la coesione territoriale
-
-
Fabrizio Barca
-
Ministro senza portafoglio
dal 16.11.2011
al 28.04.2013
Ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione