I Governo Monti
Dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 26 marzo 2013
-
Lascia l'incarico
-
Ministro
Giuliomaria Terzi Di Sant'Agata (Ministero degli affari esteri)
-
-
Mario Monti
-
Presidente del Consiglio
dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Antonio Catricala'
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 16.11.2011
al 28.04.2013
-
-
Antonio Malaschini
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 29.11.2011
al 28.04.2013
-
-
Paolo Peluffo
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 29.11.2011
al 28.04.2013
-
-
Giampaolo d'Andrea
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 29.11.2011
al 28.04.2013
-
-
Giovanni De Gennaro
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 12.05.2012
al 28.04.2013
Ministero dell'interno
Ministero della giustizia
Ministero della difesa
Ministero dello sviluppo economico
-
-
Massimo Vari
-
Sottosegretario di Stato
dal 29.11.2011
al 28.04.2013
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
-
-
Mario Ciaccia
-
Sottosegretario di Stato
dal 29.11.2011
al 28.04.2013
-
-
Guido Improta
-
Sottosegretario di Stato
dal 29.11.2011
al 28.04.2013
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
-
-
Franco Braga
-
Sottosegretario di Stato
dal 29.11.2011
al 28.04.2013
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministero della salute
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
-
-
Elena Ugolini
-
Sottosegretario di Stato
dal 29.11.2011
al 28.04.2013
Ministero per i beni e le attivita' culturali
Ministero degli affari esteri
-
-
Marta Dassu'
-
Sottosegretario di Stato
dal 29.11.2011
al 28.04.2013
Ministero dell'economia e delle finanze
-
-
Vieri Ceriani
-
Sottosegretario di Stato
dal 29.11.2011
al 28.04.2013
Rapporti con il parlamento
Ministero per gli affari europei
Ministero per la coesione territoriale
-
-
Fabrizio Barca
-
Ministro senza portafoglio
dal 16.11.2011
al 28.04.2013
Ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione
Ministero per gli affari regionali, il turismo e lo sport
-
-
Piero Gnudi
-
Ministro senza portafoglio
dal 25.11.2011
al 28.04.2013
Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione