I Governo Orlando
Dal 29 ottobre 1917 al 23 giugno 1919
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 3 febbraio 1918 al 9 febbraio 1918
-
Lascia l'incarico
-
Commissario
Roberto De Vito (Commissariato generale per i combustibili nazionali)
Presidenza del Consiglio
Commissariato generale per l'aeronautica
-
-
Eugenio Chiesa
-
Commissario
dal 01.11.1917
al 14.12.1918
Commissariato istituito con Decreto Luogotenenziale n. 1813 del 1 novembre 1918
Alto commissariato
Alto commissariato aggiunto
Ministero dell'interno
-
-
Silvio Crespi
-
Sottosegretario
dal 29.10.1917
al 22.05.1918
Con funzioni di Commissario generale per gli approvvigionamenti ed i consumi alimentari fino al 22/05/1918
-
-
Romeo Gallenga Stuart
-
Sottosegretario
dal 01.11.1917
al 04.01.1919
Per la Propaganda all'estero e per la Stampa
Ministero delle armi e trasporti
-
-
Giovanni Villa
-
Ministro
dal 29.10.1917
al 23.06.1919
Ministero istituito con Decreto Luogotenenziale n. 1318 del 13 settembre 1918
Ministero degli affari esteri
Ministero dei lavori pubblici
Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari
Ministero del tesoro
Ministero dell'agricoltura
Ministero dell'assistenza militare e pensioni di guerra
Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro
Ministero dell'istruzione pubblica
-
-
Angelo Roth
-
Sottosegretario
dal 29.10.1917
al 23.06.1919
Ministero della guerra
Ministero della marina
Ministero delle armi e munizioni
Ministero delle colonie
Ministero delle finanze
Ministero delle poste e telegrafi
Ministero di grazia e giustizia e dei culti
Ministro senza portafoglio