I Governo Orlando
Dal 29 ottobre 1917 al 23 giugno 1919
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 21 marzo 1918 al 27 marzo 1918
Presidenza del Consiglio
Commissariato generale per l'aeronautica
-
-
Eugenio Chiesa
-
Commissario
dal 01.11.1917
al 14.12.1918
Commissariato istituito con Decreto Luogotenenziale n. 1813 del 1 novembre 1918
Alto commissariato
Alto commissariato aggiunto
Commissariato generale per l'assistenza civile propaganda interna
-
-
Ubaldo Comandini
-
Commissario
dal 10.02.1918
al 01.04.1919
Commissariato istituito con Decreto Luogotenenziale n. 130 del 10 febbraio 1918
Commissariato generale per le costruzioni navali della marina mercantile
-
-
Salvatore Orlando
-
Commissario
dal 06.03.1918
al 03.10.1918
Commissariato istituito il 6 marzo 1918
Ministero dell'interno
-
-
Silvio Crespi
-
Sottosegretario
dal 29.10.1917
al 22.05.1918
Con funzioni di Commissario generale per gli approvvigionamenti ed i consumi alimentari fino al 22/05/1918
-
-
Romeo Gallenga Stuart
-
Sottosegretario
dal 01.11.1917
al 04.01.1919
Per la Propaganda all'estero e per la Stampa
Ministero delle armi e trasporti
-
-
Giovanni Villa
-
Ministro
dal 29.10.1917
al 23.06.1919
Ministero istituito con Decreto Luogotenenziale n. 1318 del 13 settembre 1918
Ministero degli affari esteri
Ministero dei lavori pubblici
Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari
Ministero del tesoro
Ministero dell'agricoltura
Ministero dell'assistenza militare e pensioni di guerra
Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro
Ministero dell'istruzione pubblica
-
-
Angelo Roth
-
Sottosegretario
dal 29.10.1917
al 23.06.1919
Ministero della guerra
Ministero della marina
Ministero delle armi e munizioni
Ministero delle colonie
Ministero delle finanze
Ministero delle poste e telegrafi
Ministero di grazia e giustizia e dei culti
Ministro senza portafoglio