I Governo Ricasoli
Dal 12 giugno 1861 al 3 marzo 1862
VIII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 5 settembre 1861 al 2 marzo 1862
Presidenza del Consiglio
Ministero delle finanze
-
-
Pietro Bastogi
-
Ministro
dal 12.06.1861
al 03.03.1862
Durante la sua assenza l'11 febbraio 1862 fu incaricato Peruzzi.
Ministero dell'agricoltura, industria e commercio
Ministero degli affari esteri
Ministero dei lavori pubblici
Ministero dell'istruzione pubblica
Ministero della marina
Ministero per gli affari ecclesiastici e di grazia e giustizia
Ministero dell'interno
Ministero della guerra