II Governo De Gasperi
Dal 13 luglio 1946 al 2 febbraio 1947
Assemblea Costituente
Composizione dal 13 luglio 1946 al 16 luglio 1946
-
Vengono nominati
-
Presidente del Consiglio
Alcide De Gasperi
Ministro senza portafoglio
Pietro Nenni,
Cino Macrelli
Ministro
Emilio Sereni,
Fausto Gullo,
Alcide De Gasperi,
Alcide De Gasperi,
Alcide De Gasperi,
Guido Gonella,
Mario Scelba,
Salvatore Aldisio,
Pietro Campilli,
Giuseppe Micheli,
Giuseppe Romita,
Antonio Segni,
Mario Cingolani,
Lodovico d'Aragona,
Cipriano Facchinetti,
Giacomo Ferrari,
Rodolfo Morandi,
Mauro Scoccimarro,
Epicarmo Corbino
Alto commissario
Piero Mentasti,
Iginio Coffari,
Gino Bergami,
Pietro Pinna Parpaglia
Alto Commissario aggiunto
Nicola Perrotti,
Luigi Renato Sansone
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Pietro Nenni
-
Ministro senza portafoglio
dal 13.07.1946
al 18.10.1946
Incaricato per il Ministero per la Costituente (13.07.1946)
-
-
Cino Macrelli
-
Ministro senza portafoglio
dal 13.07.1946
al 02.02.1947
Ministero dell'assistenza post-bellica
Ministero di grazia e giustizia
Ministero dell'interno
Ministero degli affari esteri
Ministero per l'africa italiana
Ministero della pubblica istruzione
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Ministero della marina mercantile
Ministero del commercio con l'estero
Ministero della marina militare
Ministero dei lavori pubblici
Ministero dell'agricoltura e foreste
Ministero dell'aeronautica
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Ministero della guerra
Ministero dei trasporti
Ministero dell'industria e del commercio
Ministero delle finanze
Ministero del tesoro
Alto commissariato per l'alimentazione
Alto commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica
Alto commissariato per la sicilia
Alto commissariato per la Sardegna