II Governo De Gasperi
Dal 13 luglio 1946 al 2 febbraio 1947
Assemblea Costituente
Composizione dal 17 luglio 1946 al 18 luglio 1946
-
Vengono nominati
-
Sottosegretario di Stato
Giuseppe Lupis,
Vincenzo Cavallari,
Roberto Tremelloni,
Paolo Cappa,
Salvatore Scoca,
Raffaele Pio Petrilli,
Giovanni Carignani,
Luigi Cacciatore,
Luigi Chatrian,
Angelo Corsi,
Giuseppe Brusasca,
Gennaro Cassiani,
Angelo Raffaele Jervolino,
Giuseppe Chiostergi,
Achille Marazza,
Giuseppe Salvatore Bellusci,
Pier Carlo Restagno,
Velio Spano,
Antonio Giolitti,
Giosue' Fiorentino,
Enrico Martino,
Giuseppe Montalbano
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Pietro Nenni
-
Ministro senza portafoglio
dal 13.07.1946
al 18.10.1946
Incaricato per il Ministero per la Costituente (13.07.1946)
-
-
Cino Macrelli
-
Ministro senza portafoglio
dal 13.07.1946
al 02.02.1947
-
-
Paolo Cappa
-
Sottosegretario di Stato
dal 17.07.1946
al 02.02.1947
Ministero dell'assistenza post-bellica
Ministero di grazia e giustizia
Ministero dell'interno
-
-
Angelo Corsi
-
Sottosegretario di Stato
dal 17.07.1946
al 02.02.1947
Ministero degli affari esteri
-
-
Giuseppe Lupis
-
Sottosegretario di Stato
dal 17.07.1946
al 02.02.1947
con delega agli Italiani all'estero (17.07.1946)
Ministero per l'africa italiana
Ministero della pubblica istruzione
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Ministero della marina mercantile
Ministero del commercio con l'estero
Ministero della marina militare
Ministero dei lavori pubblici
Ministero dell'agricoltura e foreste
-
-
Velio Spano
-
Sottosegretario di Stato
dal 17.07.1946
al 02.02.1947
Ministero dell'aeronautica
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Ministero della guerra
Ministero dei trasporti
Ministero dell'industria e del commercio
Ministero delle finanze
Ministero del tesoro
-
-
Vincenzo Cavallari
-
Sottosegretario di Stato
dal 17.07.1946
al 02.02.1947
con delega ai Danni di guerra (17.07.1946)
Alto commissariato per l'alimentazione
Alto commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica
Alto commissariato per la sicilia
Alto commissariato per la Sardegna