III Governo De Gasperi
Dal 2 febbraio 1947 al 31 maggio 1947
Assemblea Costituente
Composizione dal 7 febbraio 1947 al 13 febbraio 1947
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Vincenzo Moscatelli
-
Sottosegretario di Stato
dal 06.02.1947
al 31.05.1947
con delega all'Assistenza ai reduci e ai partigiani (06.02.1947)
-
-
Paolo Cappa
-
Sottosegretario di Stato
dal 06.02.1947
al 31.05.1947
Ministero dei lavori pubblici
Ministero di grazia e giustizia
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Ministero per l'africa italiana
Ministero della pubblica istruzione
Ministero dell'interno
Ministero della marina mercantile
Ministero delle finanze e tesoro
-
-
Raffaele Pio Petrilli
-
Sottosegretario di Stato
dal 06.02.1947
al 31.05.1947
con delega al Tesoro (06.02.1947)
-
-
Giuseppe Pella
-
Sottosegretario di Stato
dal 06.02.1947
al 31.05.1947
con delega alle Finanze (06.02.1947)
-
-
Giovanni Braschi
-
Sottosegretario di Stato
dal 06.02.1947
al 31.05.1947
con delega ai Danni di guerra (06.02.1947)
-
-
Vincenzo Cavallari
-
Sottosegretario di Stato
dal 06.02.1947
al 31.05.1947
con delega ai Profitti di regime e di guerra (06.02.1947)
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Ministero dell'agricoltura e foreste
Ministero dei trasporti
Ministero dell'industria e del commercio
-
-
Antonio Cavalli
-
Sottosegretario di Stato
dal 06.02.1947
al 31.05.1947
con delega al Commercio (06.02.1947)
-
-
Vannuccio Faralli
-
Sottosegretario di Stato
dal 06.02.1947
al 31.05.1947
con delega all'Industria (06.02.1947)
Ministero degli affari esteri
-
-
Giuseppe Lupis
-
Sottosegretario di Stato
dal 06.02.1947
al 31.05.1947
con delega agli Italiani all'estero (06.02.1947)
-
-
Eugenio Reale
-
Sottosegretario di Stato
dal 06.02.1947
al 31.05.1947
Ministero del commercio con l'estero
Ministero della difesa
Alto commissariato per la sicilia
Alto commissariato per la Sardegna
Alto commissariato per l'alimentazione
-
-
Mario Saggin
-
Alto Commissario aggiunto
dal 07.02.1947
al 31.05.1947
Alto commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica
-
-
Diego d'Amico
-
Alto Commissario aggiunto
dal 07.02.1947
al 31.05.1947