III Governo Fanfani
Dal 26 luglio 1960 al 21 febbraio 1962
III Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 22 novembre 1961 al 20 febbraio 1962
-
Lascia l'incarico
-
Sottosegretario di Stato
Filippo Micheli (Ministero dell'industria e del commercio)
-
-
Amintore Fanfani
-
Presidente del Consiglio
dal 26 luglio 1960 al 21 febbraio 1962
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Giulio Pastore
-
Ministro senza portafoglio
dal 26.07.1960
al 21.02.1962
con delega a Presidente per il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e le aree depresse (26.07.1960)
-
-
Giuseppe Codacci Pisanelli
-
Ministro senza portafoglio
dal 26.07.1960
al 21.02.1962
con delega per i Rapporti con il Parlamento (26.07.1960)
-
-
Tiziano Tessitori
-
Ministro senza portafoglio
dal 26.07.1960
al 21.02.1962
con delega per la Riforma della Pubblica Amministrazione (26.07.1960)
-
-
Umberto Delle Fave
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 28.07.1960
al 21.02.1962
con funzione di Segretario (28.07.1960)
-
-
Giovanni Giraudo
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 28.07.1960
al 21.02.1962
con delega per le Informazioni (28.07.1960)
-
-
Renato Tozzi Condivi
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 28.07.1960
al 21.02.1962
con delega per la Riforma della Pubblica Amministrazione (28.07.1960)
Ministero del commercio con l'estero
Ministero dell'industria e del commercio
-
-
Nullo Biaggi
-
Sottosegretario di Stato
dal 28.07.1960
al 21.02.1962
Ministero di grazia e giustizia
Ministero della marina mercantile
Ministero del bilancio
Ministero dell'interno
-
-
Guido Bisori
-
Sottosegretario di Stato
dal 28.07.1960
al 21.02.1962
Ministero della difesa
-
-
Giovanni Bovetti
-
Sottosegretario di Stato
dal 28.07.1960
al 21.02.1962
con delega per l'Aviazione Civile (28.07.1960)
Ministero dei trasporti
Ministero del tesoro
-
-
Alfonso De Giovine
-
Sottosegretario di Stato
dal 28.07.1960
al 21.02.1962
con delega per i Danni e le Pensioni di Guerra (28.07.1960)
Ministero degli affari esteri
-
-
Ferdinando Storchi
-
Sottosegretario di Stato
dal 28.07.1960
al 21.02.1962
con delega per l'Emigrazione (28.07.1960)
-
-
Carlo Russo
-
Sottosegretario di Stato
dal 28.07.1960
al 21.02.1962
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
-
-
Remo Gaspari
-
Sottosegretario di Stato
dal 28.07.1960
al 21.02.1962
Ministero della pubblica istruzione
Ministero della sanita'
Ministero delle partecipazioni statali
-
-
Eugenio Gatto
-
Sottosegretario di Stato
dal 28.07.1960
al 21.02.1962
Ministero delle finanze
Ministero dell'agricoltura e foreste
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
-
-
Ettore Calvi
-
Sottosegretario di Stato
dal 28.07.1960
al 21.02.1962
Ministero dei lavori pubblici
-
-
Tommaso Spasari
-
Sottosegretario di Stato
dal 28.07.1960
al 21.02.1962
con delega per i rapporti con la Cassa per il Mezzogiorno (28.07.1960)
Ministero del turismo e spettacolo
-
-
Renzo Helfer
-
Sottosegretario di Stato
dal 28.07.1960
al 21.02.1962