IV Governo De Gasperi
Dal 31 maggio 1947 al 23 maggio 1948
Assemblea Costituente
Composizione dal 4 giugno 1947 al 5 giugno 1947
-
Lascia l'incarico
-
Ministro
Luigi Einaudi (Ministero delle finanze e tesoro)
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Edoardo Martino
-
Sottosegretario di Stato
dal 04.06.1947
al 23.05.1948
con delega all'Assistenza ai reduci e ai partigiani (04.06.1947)
Ministero della marina mercantile
Ministero di grazia e giustizia
Ministero per l'africa italiana
Ministero della pubblica istruzione
Ministero dell'interno
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Ministero dell'industria e del commercio
Ministero dell'agricoltura e foreste
Ministero della difesa
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Ministero degli affari esteri
Ministero dei lavori pubblici
Ministero dei trasporti
Ministero del commercio con l'estero
Ministero del tesoro
Alto commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica
-
-
Diego d'Amico
-
Alto Commissario aggiunto
dal 31.05.1947
al 06.08.1947
Alto commissariato per la Sardegna
Alto commissariato per l'alimentazione