IV Governo De Gasperi
Dal 31 maggio 1947 al 23 maggio 1948
Assemblea Costituente
Composizione dal 12 settembre 1947 al 24 ottobre 1947
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Edoardo Martino
-
Sottosegretario di Stato
dal 04.06.1947
al 23.05.1948
con delega all'Assistenza ai reduci e ai partigiani (04.06.1947)
Ministero della marina mercantile
Ministero di grazia e giustizia
Ministero per l'africa italiana
Ministero della pubblica istruzione
Ministero dell'interno
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Ministero dell'industria e del commercio
Ministero dell'agricoltura e foreste
Ministero della difesa
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Ministero degli affari esteri
Ministero dei lavori pubblici
Ministero dei trasporti
Ministero del commercio con l'estero
Ministero del tesoro
Ministero del bilancio
-
-
Luigi Einaudi
-
Ministro
dal 06.06.1947
al 23.05.1948
con funzioni di Vicepresidente del Consiglio (06.06.1947)
Ministero delle finanze
Alto commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica
Alto commissariato per la Sardegna
Alto commissariato per l'alimentazione
Alto commissariato per il turismo