V Governo De Gasperi
Dal 23 maggio 1948 al 27 gennaio 1950
I Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 12 novembre 1949 al 22 novembre 1949
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Edoardo Martino
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 27.05.1948
al 27.01.1950
con delega per l'Assistenza ai Reduci e ai Partigiani (27.05.1948)
-
-
Giulio Andreotti
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 27.05.1948
al 27.01.1950
Ministero di grazia e giustizia
Ministero per l'africa italiana
Ministero della pubblica istruzione
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Ministero del bilancio
Ministero del tesoro
-
-
Antonio Cifaldi
-
Sottosegretario di Stato
dal 27.05.1948
al 27.01.1950
con delega per i Danni di Guerra (27.05.1948)
-
-
Silvio Gava
-
Sottosegretario di Stato
dal 12.11.1949
al 27.01.1950
Ministero dell'interno
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Ministero dell'agricoltura e foreste
Ministero degli affari esteri
-
-
Aldo Moro
-
Sottosegretario di Stato
dal 27.05.1948
al 27.01.1950
Ministero dei lavori pubblici
Ministero delle finanze
Ministero dei trasporti
Ministero della difesa
-
-
Luigi Meda
-
Sottosegretario di Stato
dal 27.05.1948
al 27.01.1950
-
-
Ugo Rodino'
-
Sottosegretario di Stato
dal 27.05.1948
al 23.11.1949
Ministero del commercio con l'estero
Ministero dell'industria e del commercio
Ministero della marina mercantile
Alto commissariato per l'alimentazione
Alto commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica
Alto commissariato per il turismo