VI Governo Fanfani
Dal 17 aprile 1987 al 28 luglio 1987
IX Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 18 aprile 1987 al 27 luglio 1987
-
Vengono nominati
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
Mauro Bubbico,
Nicola Sanese
Sottosegretario di Stato
Franco Bortolani,
Gianfranco Rocelli,
Domenico Amalfitano,
Andrea Borruso,
Paola Cavigliasso,
Francesco Cattanei,
Pasquale Lamorte,
Mariotto Segni,
Mario Tassone,
Adriano Ciaffi,
Carlo Merolli,
Antonino Murmura,
Angelo Pavan,
Angelo Picano,
Tommaso Bisagno,
Mario Dal Castello,
Luciano Faraguti,
Alberto Rossi,
Carlo Fracanzani,
Giuseppe Avellone,
Gualtiero Nepi,
Pietro Mezzapesa,
Luciano Bausi,
Niccolo' Grassi Bertazzi,
Giuseppe Santonastaso,
Beppe Pisanu,
Giorgio Postal,
Alberto Aiardi,
Ferdinando Russo,
Giorgio Santuz,
Eugenio Tarabini
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Salverino De Vito
-
Ministro senza portafoglio
dal 17.04.1987
al 28.07.1987
con delega per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (18.04.1987)
-
-
Luigi Granelli
-
Ministro senza portafoglio
dal 17.04.1987
al 28.07.1987
con delega per la Ricerca scientifica e tecnologica (18.04.1987)
-
-
Livio Paladin
-
Ministro senza portafoglio
dal 17.04.1987
al 28.07.1987
con delega per la Funzione pubblica e per gli Affari regionali (18.04.1987)
-
-
Giuseppe Zamberletti
-
Ministro senza portafoglio
dal 17.04.1987
al 28.07.1987
con delega per il coordinamento della Protezione civile (18.04.1987)
-
-
Mauro Bubbico
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 18.04.1987
al 28.07.1987
con funzione di Segretario (18.04.1987)
-
-
Nicola Sanese
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 18.04.1987
al 28.07.1987
Ministero degli affari esteri
-
-
Giulio Andreotti
-
Ministro
dal 17.04.1987
al 28.07.1987
con delega per il coordinamento delle Politiche comunitarie (18.04.1987)
Ministero delle partecipazioni statali
-
-
Angelo Picano
-
Sottosegretario di Stato
dal 18.04.1987
al 28.07.1987
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Ministero della marina mercantile
Ministero della sanita'
Ministero della difesa
-
-
Beppe Pisanu
-
Sottosegretario di Stato
dal 18.04.1987
al 28.07.1987
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Ministero delle finanze
-
-
Carlo Merolli
-
Sottosegretario di Stato
dal 18.04.1987
al 28.07.1987
Ministero della pubblica istruzione
Ministero del commercio con l'estero
-
-
Alberto Rossi
-
Sottosegretario di Stato
dal 18.04.1987
al 28.07.1987
Ministero dell'ambiente
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Ministero dei trasporti
Ministero dei beni culturali e ambientali
Ministero dell'agricoltura e foreste
Ministero di grazia e giustizia
-
-
Luciano Bausi
-
Sottosegretario di Stato
dal 18.04.1987
al 28.07.1987
Ministero del tesoro
Ministero del bilancio e della programmazione economica
Ministero dell'interno
-
-
Angelo Pavan
-
Sottosegretario di Stato
dal 18.04.1987
al 28.07.1987
Ministero dei lavori pubblici
-
-
Mario Tassone
-
Sottosegretario di Stato
dal 18.04.1987
al 28.07.1987
Ministero del turismo e spettacolo