Gruppi del XIII Legislatura della Repubblica italiana
COMUNISTA
(già RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI (RC-PROGR) fino a 12.10.1998)
Dal 15 maggio 1996 al 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 24 luglio 1996
-
-
Maria Carazzi
-
dal 30.05.1996 al 12.10.1998
Membro
dal 15.05.1996 al 12.10.1998
-
-
Tullio Grimaldi
-
dal 30.05.1996 al 12.10.1998
Membro
dal 15.05.1996 al 12.10.1998