Gruppi del XIII Legislatura della Repubblica italiana
COMUNISTA
(già RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI (RC-PROGR) fino a 12.10.1998)
Dal 15 maggio 1996 al 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 22 ottobre 1998 al 21 novembre 1998
-
-
Tullio Grimaldi
-
dal 22.10.1998 al 29.05.2001
Membro
dal 12.10.1998 al 29.05.2001