Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
Assemblea Costituente
/ comunista-pci-28-06-1946-31-01-1948">COMUNISTA
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del Assemblea Costituente
COMUNISTA
Dal 28 giugno 1946 al 31 gennaio 1948
Assemblea Costituente
Composizione del 11 febbraio 1947
Vengono eletti
VicePresidente
Mauro Scoccimarro
Segretario
Nilde Iotti
Lascia l'incarico
VicePresidente
Umberto Terracini
Presidente
Luigi Longo
dal 28.06.1946 al 12.02.1947
Membro dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Vicepresidenti
Umberto Terracini
dal 28.06.1946 al 11.02.1947
Membro dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Ruggero Grieco
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Membro dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Mauro Scoccimarro
dal 11.02.1947 al 31.01.1948
Membro dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Membri del c.d.
Luigi Allegato
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Membro dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Giorgio Amendola
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Membro dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Fabrizio Maffi
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Membro dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Maria Maddalena Rossi
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Membro dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Segretari
Enrico Minio
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Membro dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Nilde Iotti
dal 11.02.1947 al 31.01.1948
Membro dal 28.06.1946 al 31.01.1948
altri membri
Antonino d'Agata
dal 28.06.1946 al 26.02.1947
Aldo Caprani
dal 28.06.1946 al 11.08.1947
Giuseppe Alberganti
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Mario Assennato
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Gino Baldassari
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Vittorio Bardini
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Italo Bargagna
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Anelito Barontini
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Ilio Barontini
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Dante Bernamonti
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Aladino Bibolotti
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Renato Bitossi
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Arrigo Boldrini
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Severino Bolognesi
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Ilio Bosi
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Quinto Bucci
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Vincenzo Cavallari
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Alberto Mario Cavallotti
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Giulio Cerreti
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Arturo Colombi
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Michele d'Amico
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Edoardo d'Onofrio
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Di Vittorio
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Dozza
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Silvio Fantuzzi
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Giovanni Farina
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Carlo Farini
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Armando Fedeli
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Giacomo Ferrari
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Vittorio Flecchia
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Nadia Gallico Spano
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Cesare Gavina
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Galliano Gervasi
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Vittorio Ghidetti
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Antonio Giolitti
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Dante Gorreri
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Fausto Gullo
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Imperiale
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Vincenzo La Rocca
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Renzo Laconi
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Romolo Landi
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Francesco Leone
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Girolamo Li Causi
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Carlo Lombardi
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Stellio Lozza
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Marino Magnani
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Abdon Maltagliati
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Concetto Marchesi
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Cesare Massini
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Umberto Massola
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Teresa Mattei
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Angiola Minella Molinari
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Guido Molinelli
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Mario Montagnana
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Rita Montagnana Togliatti
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Montalbano
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Francesco Moranino
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Vincenzo Moscatelli
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Eugenio Musolino
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Celeste Carlo Negarville
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Antonio Negro
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Umberto Nobile
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Teresa Noce Longo
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Agostino Novella
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Giancarlo Pajetta
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Giuliano Pajetta
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Raffaele Pastore
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Giacomo Pellegrini
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Antonio Pesenti
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Felice Platone
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Elettra Pollastrini
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Giordano Pratolongo
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Alberto Mario Pucci
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Riccardo Ravagnan
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Eugenio Reale
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Ricci
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Rossi
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Giovanni Roveda
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Luigi Ruggeri
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Dino Saccenti
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Sergio Scarpa
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Francesco Scotti
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Pietro Secchia
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Emilio Sereni
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Ludovico Sicignano
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Luigi Silipo
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Velio Spano
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Palmiro Togliatti
dal 28.06.1946 al 31.01.1948
Adele Bei Ciufoli
dal 17.07.1946 al 31.01.1948
Bruno Bianchi
dal 17.07.1946 al 31.01.1948
Bruno Corbi
dal 17.07.1946 al 31.01.1948
Domenico Mezzadra
dal 17.07.1946 al 31.01.1948
Luigi De Filpo
dal 18.07.1946 al 31.01.1948
Olindo Cremaschi
dal 12.09.1946 al 31.01.1948
Storia
Composizione storica
28.06.1946
Viene eletto il Presidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 4 deputati alla carica di Membro del c.d.
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
Aderiscono 100 membri
16.07.1946
Cessa 1 membro
17.07.1946
Aderiscono 4 membri
18.07.1946
Aderisce 1 membro
11.09.1946
Cessa 1 membro
12.09.1946
Aderisce 1 membro
10.02.1947
1 Segretario lascia l'incarico
11.02.1947
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Segretario
1 Vicepresidente lascia l'incarico
12.02.1947
Viene eletto il Presidente
Il Presidente lascia l'incarico
26.02.1947
Cessa 1 membro
06.03.1947
Aderisce 1 membro
11.08.1947
Cessa 1 membro
11.09.1947
Aderisce 1 membro