Gruppi del XVI Legislatura della Repubblica italiana
FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
(già FUTURO E LIBERTA'. PER L'ITALIA (FL) fino a 08.09.2010)
(già FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA (FLI) fino a 25.04.2011)
Dal 30 luglio 2010 al 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 30 luglio 2010 al 3 agosto 2010
-
Aderiscono
-
Giuseppe Angeli,
Luca Giorgio Barbareschi,
Claudio Barbaro,
Luca Bellotti,
Italo Bocchino,
Giulia Bongiorno,
Carmelo Briguglio,
Antonio Buonfiglio,
Giuseppe Consolo,
Giorgio Conte,
Giulia Cosenza,
Benedetto Della Vedova,
Aldo Di Biagio,
Francesco Divella,
Benedetto Fabio Granata,
Donato Lamorte,
Antonino Lo Presti,
Roberto Menia,
Silvano Moffa,
Angela Napoli,
Gianfranco Paglia,
Carmine Santo Patarino,
Flavia Perina,
Catia Polidori,
Francesco Proietti Cosimi,
Enzo Raisi,
Andrea Ronchi,
Alessandro Ruben,
Souad Sbai,
Giuseppe Scalia,
Maria Grazia Siliquini,
Mirko Tremaglia,
Adolfo Urso