Gruppi del XVI Legislatura della Repubblica italiana
FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
(già FUTURO E LIBERTA'. PER L'ITALIA (FL) fino a 08.09.2010)
(già FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA (FLI) fino a 25.04.2011)
Dal 30 luglio 2010 al 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 19 dicembre 2012 al 15 gennaio 2013
-
-
Giorgio Conte
-
dal 04.08.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 26.04.2011 al 14.03.2013
-
-
Giuseppe Consolo
-
dal 25.02.2011 al 14.03.2013
Membro
dal 26.04.2011 al 14.03.2013
-
-
Aldo Di Biagio
-
dal 25.02.2011 al 14.03.2013
Membro
dal 26.04.2011 al 14.03.2013
-
-
Chiara Moroni
-
dal 07.09.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 26.04.2011 al 14.03.2013