Gruppi del I Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Dal 1 giugno 1948 al 24 giugno 1953
I Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 1 giugno 1948 al 9 giugno 1948
-
Aderiscono
-
Luigi Filosa,
Uberto Bonino,
Olga Giannini,
Martino Trulli,
Agilulfo Caramia,
Guido Russo Perez,
Giorgio Almirante,
Antonio Ebner,
Otto Guggenberg,
Giovanni Battista Melis,
Arturo Michelini,
Roberto Mieville,
Giovanni Roberti,
Friedrich Volgger
-
-
Agilulfo Caramia
-
dal 01.06.1948 al 02.08.1951
Membro
dal 01.06.1948 al 02.08.1951
-
-
Giovanni Roberti
-
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Membro
dal 01.06.1948 al 24.06.1953