Gruppi del I Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Dal 1 giugno 1948 al 24 giugno 1953
I Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 13 febbraio 1953 al 18 febbraio 1953
-
-
Ezio Coppa
-
dal 10.05.1948 al 24.06.1953
Membro
dal 08.07.1949 al 13.02.1953
-
-
Giovanni Roberti
-
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Membro
dal 01.06.1948 al 24.06.1953