Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XV Legislatura della Repubblica italiana
/ MISTO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XV Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Dal 3 maggio 2006 al 28 aprile 2008
XV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 8 maggio 2006 al 17 maggio 2006
Cessa
Marco Cappato
Presidente
Marco Boato
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Membro dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Vicepresidenti
Angelo Bonelli
dal 05.05.2006 al 18.05.2006
Membro dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Paolo Cirino Pomicino
dal 05.05.2006 al 18.05.2006
Membro dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Mauro Fabris
dal 05.05.2006 al 18.05.2006
Membro dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Cosimo Giuseppe Sgobio
dal 05.05.2006 al 18.05.2006
Membro dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Roberto Villetti
dal 05.05.2006 al 18.05.2006
Membro dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Siegfried Brugger
dal 05.05.2006 al 23.05.2006
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Rappresentanti componente gruppo misto
Angelo Bonelli
dal 04.05.2006 al 18.05.2006
Membro dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Paolo Cirino Pomicino
dal 04.05.2006 al 18.05.2006
Membro dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Mauro Fabris
dal 04.05.2006 al 18.05.2006
Membro dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Cosimo Giuseppe Sgobio
dal 04.05.2006 al 18.05.2006
Membro dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Roberto Villetti
dal 04.05.2006 al 18.05.2006
Membro dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Siegfried Brugger
dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
altri membri
Marco Cappato
dal 03.05.2006 al 08.05.2006
Francesco Adenti
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Paolo Affronti
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Rapisardo Antinucci
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Lucio Barani
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Katia Bellillo
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Marco Beltrandi
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Stefano Boco
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Emma Bonino
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Enrico Boselli
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Enrico Buemi
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Salvatore Buglio
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Luigi Cancrini
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Daniele Capezzone
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Gino Capotosti
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Arnold Cassola
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Giampiero Catone
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Pier Paolo Cento
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Rosalba Cesini
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Sandra Cioffi
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Silvio Crapolicchio
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Giovanni Crema
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Sergio d'Elia
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Dante d'Elpidio
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Giacomo De Angelis
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Francesco De Luca
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Tana De Zulueta
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Mauro Del Bue
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Paolo Del Mese
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Lello Di Gioia
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Oliviero Diliberto
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Grazia Francescato
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Massimo Saverio Ennio Fundaro'
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Severino Galante
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Pasqualino Giuditta
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Vito Li Causi
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Orazio Antonio Licandro
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Marco Lion
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Mimmo Lomelo
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Giacomo Mancini
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Carlo Monguzzi
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Giuseppe Morrone
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Francesco Napoletano
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Massimo Nardi
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Gianni Pagliarini
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Alfonso Pecoraro Scanio
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Tommaso Pellegrino
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Angelo Piazza
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Camillo Piazza
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Angelo Picano
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Ferdinando Benito Pignataro
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Rocco Pignataro
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Michele Pisacane
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Donatella Poretti
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Antonio Satta
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Gian Franco Schietroma
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Roberto Soffritti
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Nicola Tranfaglia
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Giuseppe Trepiccione
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Lanfranco Turci
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Maurizio Turco
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Elias Vacca
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Iacopo Venier
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Luana Zanella
dal 03.05.2006 al 18.05.2006
Roberto Di Mauro
dal 03.05.2006 al 17.07.2006
Nicola Leanza
dal 03.05.2006 al 19.07.2006
Giacomo Bezzi
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Giorgio La Malfa
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Carmelo Lo Monte
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Ricardo Antonio Merlo
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Roberto Rolando Nicco
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Francesco Nucara
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Vincenzo Oliva
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Giuseppe Maria Reina
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Johann Georg Widmann
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Karl Zeller
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
cerca
Componenti
COMUNISTI ITALIANI
LA ROSA NEL PUGNO
POPOLARI-UDEUR
DEMOCRAZIA CRISTIANA-PARTITO SOCIALISTA
MINORANZE LINGUISTICHE
VERDI
MPA-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA
REPUBBLICANI, LIBERALI, RIFORMATORI
LA DESTRA
SOCIALISTI PER LA COSTITUENTE
Storia
Composizione storica
03.05.2006
Viene eletto il Presidente
Aderiscono 83 membri
04.05.2006
Si costituiscono 6 componenti
Vengono eletti 6 deputati alla carica di Rappresentante componente gruppo misto
05.05.2006
Vengono eletti 6 deputati alla carica di Vicepresidente
08.05.2006
Cessa 1 membro
18.05.2006
Si sciolgono 5 componenti
Si costituisce 1 componente
Il Presidente lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Vicepresidente in 5
Lasciano l'incarico di Rappresentante componente gruppo misto in 5
Cessano 69 membri
19.05.2006
Viene eletto 1 Vicepresidente
Aderiscono 3 membri
22.05.2006
1 Vicepresidente lascia l'incarico
23.05.2006
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
1 Vicepresidente lascia l'incarico
31.05.2006
Cessa 1 membro
06.06.2006
Cessano 2 membri
17.07.2006
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
19.07.2006
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
20.07.2006
Aderisce 1 membro
15.09.2006
Aderisce 1 membro
18.10.2006
Aderisce 1 membro
29.01.2007
Cessa 1 membro
08.03.2007
Aderisce 1 membro
19.03.2007
Si costituisce 1 componente
17.04.2007
Aderisce 1 membro
19.04.2007
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
16.05.2007
Viene eletto 1 Vicepresidente
19.07.2007
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
30.07.2007
Aderisce 1 membro
01.08.2007
Aderiscono 2 membri
09.08.2007
Aderisce 1 membro
10.09.2007
Si costituisce 1 componente
12.09.2007
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
20.09.2007
Aderisce 1 membro
04.10.2007
Aderiscono 2 membri
30.10.2007
Aderisce 1 membro
07.11.2007
Aderisce 1 membro
13.11.2007
Aderisce 1 membro
16.11.2007
Cessa 1 membro
19.11.2007
Si costituisce 1 componente
21.11.2007
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
18.12.2007
Aderisce 1 membro
01.02.2008
Si scioglie 1 componente
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Rappresentante componente gruppo misto lascia l'incarico
Cessano 3 membri
05.02.2008
Aderisce 1 membro
06.02.2008
Aderiscono 2 membri
07.02.2008
Aderisce 1 membro
15.02.2008
Aderisce 1 membro
21.02.2008
Aderiscono 2 membri
03.03.2008
Aderisce 1 membro
07.03.2008
Aderisce 1 membro
10.03.2008
Si scioglie 1 componente
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Rappresentante componente gruppo misto lascia l'incarico