Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XV Legislatura della Repubblica italiana
/ MISTO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XV Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Dal 3 maggio 2006 al 28 aprile 2008
XV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 16 novembre 2007 al 18 novembre 2007
Cessa
Marco Pottino
Presidente
Siegfried Brugger
dal 23.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Vicepresidenti
Vincenzo Oliva
dal 23.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Giorgio La Malfa
dal 19.04.2007 al 10.03.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Valdo Spini
dal 16.05.2007 al 01.02.2008
Membro dal 04.10.2007 al 01.02.2008
Teodoro Buontempo
dal 12.09.2007 al 28.04.2008
Membro dal 30.07.2007 al 28.04.2008
Rappresentanti componente gruppo misto
Siegfried Brugger
dal 04.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Vincenzo Oliva
dal 23.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Giorgio La Malfa
dal 19.04.2007 al 10.03.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Teodoro Buontempo
dal 12.09.2007 al 28.04.2008
Membro dal 30.07.2007 al 28.04.2008
altri membri
Giacomo Bezzi
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Carmelo Lo Monte
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Ricardo Antonio Merlo
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Roberto Rolando Nicco
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Francesco Nucara
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Giuseppe Maria Reina
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Johann Georg Widmann
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Karl Zeller
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Pietro Rao
dal 17.07.2006 al 28.04.2008
Sebastiano Neri
dal 19.07.2006 al 28.04.2008
Giovanni Ricevuto
dal 20.07.2006 al 28.04.2008
Riccardo Conti
dal 18.10.2006 al 28.04.2008
Marco Pottino
dal 17.04.2007 al 16.11.2007
Roberto Salerno
dal 19.07.2007 al 28.04.2008
Giorgio Carta
dal 01.08.2007 al 28.04.2008
Cosimo Mele
dal 01.08.2007 al 28.04.2008
Antonio Pezzella
dal 09.08.2007 al 28.04.2008
Riccardo Minardo
dal 20.09.2007 al 28.04.2008
Franco Grillini
dal 04.10.2007 al 01.02.2008
Fabio Baratella
dal 30.10.2007 al 01.02.2008
Daniele Capezzone
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Daniela Garnero Santanche'
dal 13.11.2007 al 28.04.2008
cerca
Componenti
COMUNISTI ITALIANI
LA ROSA NEL PUGNO
POPOLARI-UDEUR
DEMOCRAZIA CRISTIANA-PARTITO SOCIALISTA
MINORANZE LINGUISTICHE
VERDI
MPA-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA
REPUBBLICANI, LIBERALI, RIFORMATORI
LA DESTRA
SOCIALISTI PER LA COSTITUENTE
Storia
Composizione storica
03.05.2006
Viene eletto il Presidente
Aderiscono 83 membri
04.05.2006
Si costituiscono 6 componenti
Vengono eletti 6 deputati alla carica di Rappresentante componente gruppo misto
05.05.2006
Vengono eletti 6 deputati alla carica di Vicepresidente
08.05.2006
Cessa 1 membro
18.05.2006
Si sciolgono 5 componenti
Si costituisce 1 componente
Il Presidente lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Vicepresidente in 5
Lasciano l'incarico di Rappresentante componente gruppo misto in 5
Cessano 69 membri
19.05.2006
Viene eletto 1 Vicepresidente
Aderiscono 3 membri
22.05.2006
1 Vicepresidente lascia l'incarico
23.05.2006
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
1 Vicepresidente lascia l'incarico
31.05.2006
Cessa 1 membro
06.06.2006
Cessano 2 membri
17.07.2006
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
19.07.2006
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
20.07.2006
Aderisce 1 membro
15.09.2006
Aderisce 1 membro
18.10.2006
Aderisce 1 membro
29.01.2007
Cessa 1 membro
08.03.2007
Aderisce 1 membro
19.03.2007
Si costituisce 1 componente
17.04.2007
Aderisce 1 membro
19.04.2007
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
16.05.2007
Viene eletto 1 Vicepresidente
19.07.2007
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
30.07.2007
Aderisce 1 membro
01.08.2007
Aderiscono 2 membri
09.08.2007
Aderisce 1 membro
10.09.2007
Si costituisce 1 componente
12.09.2007
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
20.09.2007
Aderisce 1 membro
04.10.2007
Aderiscono 2 membri
30.10.2007
Aderisce 1 membro
07.11.2007
Aderisce 1 membro
13.11.2007
Aderisce 1 membro
16.11.2007
Cessa 1 membro
19.11.2007
Si costituisce 1 componente
21.11.2007
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
18.12.2007
Aderisce 1 membro
01.02.2008
Si scioglie 1 componente
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Rappresentante componente gruppo misto lascia l'incarico
Cessano 3 membri
05.02.2008
Aderisce 1 membro
06.02.2008
Aderiscono 2 membri
07.02.2008
Aderisce 1 membro
15.02.2008
Aderisce 1 membro
21.02.2008
Aderiscono 2 membri
03.03.2008
Aderisce 1 membro
07.03.2008
Aderisce 1 membro
10.03.2008
Si scioglie 1 componente
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Rappresentante componente gruppo misto lascia l'incarico