Gruppi del II Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Dal 21 luglio 1953 al 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 27 giugno 1957 al 17 luglio 1957
-
-
Cino Macrelli
-
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
-
-
Antonio Ebner
-
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958