Gruppi del II Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Dal 21 luglio 1953 al 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 25 settembre 1955 al 28 settembre 1955
-
-
Cino Macrelli
-
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
-
-
Antonio Ebner
-
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958