Gruppi del VII Legislatura della Repubblica italiana
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE
Dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
VII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 10 dicembre 1976 al 13 dicembre 1976
-
-
Raffaele Delfino
-
dal 15.07.1976 al 21.12.1976
Membro
dal 05.07.1976 al 21.12.1976
-
-
Benito Bollati
-
dal 15.07.1976 al 19.06.1979
Membro
dal 05.07.1976 al 19.06.1979