Gruppi del IX Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
IX Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 28 novembre 1985 al 25 febbraio 1986
-
-
Ugo Spagnoli
-
dal 19.07.1983 al 26.02.1986
Membro
dal 12.07.1983 al 26.02.1986
-
-
Enrico Marrucci
-
dal 19.07.1983 al 07.05.1986
Membro
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
-
-
Rubes Triva
-
dal 19.07.1983 al 29.07.1986
Membro
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
-
-
Mario Pochetti
-
dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Membro
dal 12.07.1983 al 01.07.1987