Gruppi del IV Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO LIBERALE ITALIANO
Dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 3 settembre 1964
-
-
Guido Cortese
-
dal 01.07.1963 al 03.09.1964
Membro
dal 01.07.1963 al 03.09.1964
-
-
Gaetano Martino
-
dal 01.07.1963 al 21.07.1967
Membro
dal 01.07.1963 al 21.07.1967
-
-
Giuseppe Alpino
-
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membro
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
-
-
Antonio Capua
-
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membro
dal 01.07.1963 al 04.06.1968