Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
IV Legislatura della Repubblica italiana
/ PARTITO LIBERALE ITALIANO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del IV Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO LIBERALE ITALIANO
Dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 21 luglio 1967 al 25 luglio 1967
Cessa
Gaetano Martino
Lascia l'incarico
Membro del c.d.
Gaetano Martino
Presidente
Giovanni Francesco Malagodi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Vicepresidente
Roberto Cantalupo
dal 05.04.1967 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membri del c.d.
Gaetano Martino
dal 01.07.1963 al 21.07.1967
Membro dal 01.07.1963 al 21.07.1967
Giuseppe Alpino
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Francantonio Biaggi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Agostino Bignardi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Antonio Capua
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Benedetto Cottone
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Ennio Bonea
dal 01.01.1966 al 31.12.1967
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Aldo Bozzi
dal 01.01.1966 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Vittorio Emanuele Marzotto
dal 01.01.1966 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Salvatore Valitutti
dal 01.01.1966 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Manlio Livio Cassandro
dal 01.01.1967 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giulio Goehring
dal 01.01.1967 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Segretario
Alberto Giomo
dal 01.01.1966 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Vicesegretario
Giulio Leopardi Dittaiuti
dal 01.01.1966 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
altri membri
Vittorio Zincone
dal 01.07.1963 al 10.03.1968
Massimo Alesi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Vittorio Badini Confalonieri
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Luigi Barzini
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Guido Basile
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Antonio Baslini
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giovanni Botta
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Vittore Catella
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Francesco Cocco Ortu
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Ferruccio De Lorenzo
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Enrico Michele Demarchi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Luigi Durand De La Penne
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Alberto Ferioli
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Riccardo Ferrari
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giovanni Messe
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giovanni Palazzolo
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Michele Gaetano Pierangeli
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Archimede Taverna
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Mariano Trombetta
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Emilio Pucci
dal 17.09.1963 al 04.06.1968
Nicola Cariota Ferrara
dal 04.09.1964 al 04.06.1968
Sebastiano Fulci
dal 11.05.1967 al 04.06.1968
Storia
Composizione storica
01.07.1963
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepresidente
Vengono eletti 7 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Segretario
Aderiscono 39 membri
06.08.1963
Cessa 1 membro
17.09.1963
Aderisce 1 membro
01.01.1964
Viene eletto 1 Segretario
30.04.1964
Cessa 1 membro
03.09.1964
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Cessa 1 membro
04.09.1964
Aderisce 1 membro
01.01.1966
Viene eletto 1 Vicepresidente
Vengono eletti 4 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Segretario
Viene eletto 1 Vicesegretario
Lasciano l'incarico di Segretario in 2
01.01.1967
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Membro del c.d.
05.04.1967
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
Cessa 1 membro
11.05.1967
Aderisce 1 membro
21.07.1967
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
Cessa 1 membro
26.07.1967
Aderisce 1 membro
31.12.1967
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
10.03.1968
Cessa 1 membro