Gruppi del VII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
Dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
VII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 29 marzo 1979 al 18 giugno 1979
-
-
Umberto Righetti
-
dal 15.07.1976 al 19.06.1979
Membro
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
-
-
Carlo Vizzini
-
dal 03.12.1976 al 19.06.1979
Membro
dal 05.07.1976 al 19.06.1979