Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
V Legislatura della Repubblica italiana
/ PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del V Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
(già PARTITO SOCIALISTA UNITARIO (PSU) fino a 18.02.1971)
Dal 7 luglio 1969 al 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Nasce da
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (scissione)
Composizione dal 18 febbraio 1971 al 23 maggio 1972
Cessano
Giuseppe Amadei
,
Luigi Angrisani
,
Egidio Ariosto
,
Giuseppe Averardi
,
Alberto Bemporad
,
Antonio Cariglia
,
Guido Ceccherini
,
Alberto Ciampaglia
,
Bruno Corti
,
Salvatore Cottoni
,
Mauro Ferri
,
Pietro Longo
,
Giuseppe Lupis
,
Terenzio Magliano
,
Anselmo Martoni
,
Renato Massari
,
Matteo Matteotti
,
Maria Vittoria Mezza
,
Ugo Napoli
,
Franco Nicolazzi
,
Flavio Orlandi
,
Tomaso Palmiotti
,
Luigi Preti
,
Alessandro Reggiani
,
Pier Luigi Romita
,
Bruno Sargentini
,
Primo Silvestri
,
Mario Tanassi
,
Roberto Tremelloni
Aderiscono
Giuseppe Amadei
,
Luigi Angrisani
,
Egidio Ariosto
,
Giuseppe Averardi
,
Alberto Bemporad
,
Antonio Cariglia
,
Guido Ceccherini
,
Alberto Ciampaglia
,
Bruno Corti
,
Salvatore Cottoni
,
Mauro Ferri
,
Pietro Longo
,
Giuseppe Lupis
,
Terenzio Magliano
,
Anselmo Martoni
,
Renato Massari
,
Matteo Matteotti
,
Maria Vittoria Mezza
,
Ugo Napoli
,
Franco Nicolazzi
,
Flavio Orlandi
,
Tomaso Palmiotti
,
Luigi Preti
,
Alessandro Reggiani
,
Pier Luigi Romita
,
Bruno Sargentini
,
Primo Silvestri
,
Mario Tanassi
,
Roberto Tremelloni
Presidente
Flavio Orlandi
dal 07.07.1969 al 24.05.1972
Membro dal 07.07.1969 al 18.02.1971
dal 18.02.1971 al 24.05.1972
Vicepresidente
Alessandro Reggiani
dal 15.10.1970 al 24.05.1972
Membro dal 07.07.1969 al 18.02.1971
dal 18.02.1971 al 24.05.1972
Segretario
Giuseppe Averardi
dal 15.10.1970 al 24.05.1972
Membro dal 07.07.1969 al 18.02.1971
dal 18.02.1971 al 24.05.1972
altri membri
Giuseppe Amadei
dal 07.07.1969 al 18.02.1971
dal 18.02.1971 al 24.05.1972
Luigi Angrisani
dal 07.07.1969 al 18.02.1971
dal 18.02.1971 al 24.05.1972
Egidio Ariosto
dal 07.07.1969 al 18.02.1971
dal 18.02.1971 al 24.05.1972
Alberto Bemporad
dal 07.07.1969 al 18.02.1971
dal 18.02.1971 al 24.05.1972
Antonio Cariglia
dal 07.07.1969 al 18.02.1971
dal 18.02.1971 al 24.05.1972
Guido Ceccherini
dal 07.07.1969 al 18.02.1971
dal 18.02.1971 al 24.05.1972
Alberto Ciampaglia
dal 07.07.1969 al 18.02.1971
dal 18.02.1971 al 24.05.1972
Bruno Corti
dal 07.07.1969 al 18.02.1971
dal 18.02.1971 al 24.05.1972
Salvatore Cottoni
dal 07.07.1969 al 18.02.1971
dal 18.02.1971 al 24.05.1972
Mauro Ferri
dal 07.07.1969 al 18.02.1971
dal 18.02.1971 al 24.05.1972
Pietro Longo
dal 07.07.1969 al 18.02.1971
dal 18.02.1971 al 24.05.1972
Giuseppe Lupis
dal 07.07.1969 al 18.02.1971
dal 18.02.1971 al 24.05.1972
Terenzio Magliano
dal 07.07.1969 al 18.02.1971
dal 18.02.1971 al 24.05.1972
Anselmo Martoni
dal 07.07.1969 al 18.02.1971
dal 18.02.1971 al 24.05.1972
Renato Massari
dal 07.07.1969 al 18.02.1971
dal 18.02.1971 al 24.05.1972
Matteo Matteotti
dal 07.07.1969 al 18.02.1971
dal 18.02.1971 al 24.05.1972
Maria Vittoria Mezza
dal 07.07.1969 al 18.02.1971
dal 18.02.1971 al 24.05.1972
Ugo Napoli
dal 07.07.1969 al 18.02.1971
dal 18.02.1971 al 24.05.1972
Franco Nicolazzi
dal 07.07.1969 al 18.02.1971
dal 18.02.1971 al 24.05.1972
Tomaso Palmiotti
dal 07.07.1969 al 18.02.1971
dal 18.02.1971 al 24.05.1972
Luigi Preti
dal 07.07.1969 al 18.02.1971
dal 18.02.1971 al 24.05.1972
Pier Luigi Romita
dal 07.07.1969 al 18.02.1971
dal 18.02.1971 al 24.05.1972
Bruno Sargentini
dal 07.07.1969 al 18.02.1971
dal 18.02.1971 al 24.05.1972
Primo Silvestri
dal 07.07.1969 al 18.02.1971
dal 18.02.1971 al 24.05.1972
Mario Tanassi
dal 07.07.1969 al 18.02.1971
dal 18.02.1971 al 24.05.1972
Roberto Tremelloni
dal 07.07.1969 al 18.02.1971
dal 18.02.1971 al 24.05.1972
Storia
Composizione storica
07.07.1969
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Segretario
Aderiscono 29 membri
07.08.1970
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
15.10.1970
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Segretario
18.02.1971
Aderiscono 29 membri
Cessano 29 membri