Gruppi del IX Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
Dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
IX Legislatura della Repubblica italiana
-
-
Giovanni Cuojati
-
dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Membro
dal 12.07.1983 al 01.07.1987