Gruppi del II Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
Dal 21 luglio 1953 al 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 22 luglio 1953 al 31 dicembre 1953
-
-
Ezio Vigorelli
-
dal 21.07.1953 al 31.12.1954
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
-
-
Egidio Ariosto
-
dal 21.07.1953 al 31.12.1954
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958