Gruppi del II Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
Dal 21 luglio 1953 al 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 1 gennaio 1954 al 30 dicembre 1954
-
-
Ezio Vigorelli
-
dal 21.07.1953 al 31.12.1954
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
-
-
Matteo Matteotti
-
dal 01.01.1954 al 31.12.1957
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
-
-
Egidio Ariosto
-
dal 21.07.1953 al 31.12.1954
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
-
-
Guido Ceccherini
-
dal 01.01.1954 al 31.12.1957
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958