Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
X Legislatura della Repubblica italiana
/ PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del X Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Dal 9 luglio 1987 al 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 2 luglio 1990 al 19 marzo 1991
Aderisce
Ottaviano Colzi
Presidente
Nicola Capria
dal 28.04.1988 al 13.04.1991
Membro dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Vicepresidenti
Maurizio Sacconi
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Membro dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Andrea Buffoni
dal 19.10.1987 al 22.04.1992
Membro dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giorgio Cardetti
dal 19.10.1987 al 22.04.1992
Membro dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giuseppe Cerutti
dal 28.02.1990 al 22.04.1992
Membro dal 04.01.1990 al 22.04.1992
altri membri
Filippo Fiorino
dal 09.07.1987 al 20.03.1991
Francesco Rais
dal 09.07.1987 al 01.07.1991
Franco Piro
dal 09.07.1987 al 17.12.1991
Egidio Alagna
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Guido Alberini
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giuliano Amato
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Natale Amodeo
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Salvatore Ando'
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Aldo Aniasi
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Rossella Artioli
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Paolo Babbini
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Vincenzo Balzamo
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Francesco Barbalace
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Margherita Boniver
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Felice Borgoglio
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Roberta Breda
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giulio Camber
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Renato Capacci
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Agata Lucia Alma Cappiello
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giuliano Cellini
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Fulvio Cerofolini
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Francesco Colucci
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Carmelo Conte
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Bettino Craxi
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Angelo Cresco
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Paolo Cristoni
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Francesco Curci
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Amedeo d'Addario
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Carlo d'Amato
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Francesco De Carli
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Gianni De Michelis
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Mauro Del Bue
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Paris Dell'Unto
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giuseppe Demitry
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giulio Di Donato
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Pasquale Diglio
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Marte Ferrari
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giulio Ferrarini
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Filippo Fiandrotti
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Laura Fincato Grigoletto
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Rino Formica
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giorgio Gangi
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Ugo Intini
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Felice Iossa
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giuseppe La Ganga
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Silvano Labriola
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Claudio Lenoci
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Oreste Lodigiani
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giacomo Maccheroni
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giacomo Mancini
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Agostino Marianetti
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Claudio Martelli
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Biagio Marzo
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Raffaele Mastrantuono
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Antonio Mastrogiacomo
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Dino Mazza
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Gian Stefano Milani
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Sebastiano Montali
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Sergio Moroni
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Antonio Mundo
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Maurizio Noci
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giovanni Nonne
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giuseppe Orciari
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Benito Pavoni
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Gabriele Piermartini
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Vincenzo Pietrini
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Pierluigi Polverari
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Damiano Poti'
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Sandro Principe
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Mario Raffaelli
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giuseppe Reina
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Gabriele Renzulli
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Raffaele Rotiroti
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Gabriele Salerno
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Mauro Sanguineti
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giulio Santarelli
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Nicola Savino
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Virginio Scotti
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Mauro Seppia
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Claudio Signorile
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Valdo Spini
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Domenico Susi
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Francesco Tempestini
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Antonio Testa
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Angelo Tiraboschi
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Carlo Tognoli
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Sergio Vazzoler
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Saverio Zavettieri
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Andrea Cavicchioli
dal 05.08.1987 al 22.04.1992
Graziano Ciocia
dal 04.01.1990 al 22.04.1992
Emilio De Rose
dal 04.01.1990 al 22.04.1992
Giovanni Manzolini
dal 04.01.1990 al 22.04.1992
Renato Massari
dal 04.01.1990 al 22.04.1992
Pier Luigi Romita
dal 04.01.1990 al 22.04.1992
Ottaviano Colzi
dal 02.07.1990 al 22.04.1992
Storia
Composizione storica
09.07.1987
Viene eletto il Presidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Aderiscono 94 membri
04.08.1987
Cessa 1 membro
05.08.1987
Aderisce 1 membro
19.10.1987
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Vicepresidente
19.11.1987
1 Vicepresidente lascia l'incarico
28.04.1988
Viene eletto il Presidente
Il Presidente lascia l'incarico
04.01.1990
Aderiscono 6 membri
28.02.1990
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepresidente lascia l'incarico
21.06.1990
Cessa 1 membro
02.07.1990
Aderisce 1 membro
20.03.1991
Cessa 1 membro
21.03.1991
Aderisce 1 membro
13.04.1991
Il Presidente lascia l'incarico
19.04.1991
Viene eletto il Presidente
01.07.1991
Cessa 1 membro
03.07.1991
Aderisce 1 membro
17.12.1991
Cessa 1 membro
04.03.1992
Aderisce 1 membro