Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
IX Legislatura della Repubblica italiana
/ PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del IX Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
IX Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 12 giugno 1985 al 4 dicembre 1985
Cessa
Nicola Scaglione
Aderisce
Guido De Martino
Presidente
Rino Formica
dal 19.07.1983 al 01.08.1986
Membro dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Vicepresidenti
Francesco Colucci
dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Membro dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Angelo Cresco
dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Membro dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Maurizio Sacconi
dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Membro dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Segretari
Natale Amodeo
dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Membro dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Rossella Artioli
dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Membro dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Marte Ferrari
dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Membro dal 12.07.1983 al 01.07.1987
altri membri
Nicola Scaglione
dal 12.07.1983 al 12.06.1985
Loris Fortuna
dal 12.07.1983 al 05.12.1985
Enrico Manca
dal 12.07.1983 al 04.12.1986
Gianpaolo Pillitteri
dal 12.07.1983 al 02.02.1987
Egidio Alagna
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Guido Alberini
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giuliano Amato
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Salvatore Ando'
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Aldo Aniasi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Vincenzo Balzamo
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Francesco Barbalace
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Felice Borgoglio
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Nicola Capria
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Antonio Carpino
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Mario Casalinuovo
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Ottaviano Colzi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Carmelo Conte
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Bettino Craxi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Francesco Curci
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Francesco De Carli
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Gianni De Michelis
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Paris Dell'Unto
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giulio Di Donato
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Pasquale Diglio
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Luigi Dino Felisetti
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giulio Ferrarini
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Filippo Fiandrotti
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Laura Fincato Grigoletto
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Filippo Fiorino
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Francesco Forte
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giorgio Gangi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Ugo Intini
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giuseppe La Ganga
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Silvano Labriola
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Lelio Lagorio
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Claudio Lenoci
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Oreste Lodigiani
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Alberto Manchinu
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giacomo Mancini
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Agostino Marianetti
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Claudio Martelli
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Biagio Marzo
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Antonio Mundo
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giovanni Nonne
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Gabriele Piermartini
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Franco Piro
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Damiano Poti'
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Mario Raffaelli
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giuseppe Reina
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Domenico Romano
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giorgio Ruffolo
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Gabriele Salerno
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Mauro Sanguineti
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giulio Santarelli
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Renzo Santini
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Mauro Seppia
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Claudio Signorile
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giampaolo Sodano
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Valdo Spini
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Domenico Susi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Francesco Tempestini
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Antonio Testa
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Angelo Tiraboschi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Franco Trappoli
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Saverio Zavettieri
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giuseppe Demitry
dal 11.07.1984 al 01.07.1987
Guido De Martino
dal 12.06.1985 al 01.07.1987
Storia
Composizione storica
12.07.1983
Aderiscono 73 membri
19.07.1983
Viene eletto il Presidente
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Segretario
10.07.1984
Cessa 1 membro
11.07.1984
Aderisce 1 membro
12.06.1985
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
05.12.1985
Cessa 1 membro
12.12.1985
Aderisce 1 membro
07.01.1986
Cessa 1 membro
15.01.1986
Aderisce 1 membro
16.04.1986
Aderisce 1 membro
01.08.1986
Il Presidente lascia l'incarico
06.08.1986
Viene eletto il Presidente
04.12.1986
Cessa 1 membro
11.12.1986
Aderisce 1 membro
28.01.1987
Cessa 1 membro
29.01.1987
Aderisce 1 membro
02.02.1987
Cessa 1 membro
05.02.1987
Aderisce 1 membro