Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
Assemblea Costituente
/ partito-socialista-italiano-psi-15-07-1946-31-01-1948">PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del Assemblea Costituente
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Dal 15 luglio 1946 al 31 gennaio 1948
Assemblea Costituente
Composizione del 23 luglio 1946
Cessa
Giuseppe Alberti
Presidente
Paolo De Michelis
dal 15.07.1946 al 07.02.1947
Membro dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Vicepresidente
Emilio Canevari
dal 15.07.1946 al 07.05.1947
Membro dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Membri del c.d.
Giovanni Cosattini
dal 15.07.1946 al 08.02.1947
Membro dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Nicola Salerno
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Membro dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Paolo Treves
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Membro dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Segretario
Edgardo Lami Starnuti
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Membro dal 15.07.1946 al 03.02.1947
altri membri
Antonio Greppi
dal 15.07.1946 al 18.09.1946
Giovanni Lombardi
dal 15.07.1946 al 29.10.1946
Luigi Battisti
dal 15.07.1946 al 14.12.1946
Giuseppe Arata
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Luigi Bennani
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Bianca Bianchi
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Walter Binni
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Alessandro Bocconi
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Corrado Bonfantini
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Arrigo Cairo
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Umberto Calosso
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Giuseppe Canepa
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Giovanni Cartia
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Angelo Corsi
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Lodovico d'Aragona
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Eduardo Di Giovanni
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Calogero Di Gloria
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Cornelio Fietta
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Giuseppe Filippini
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Gustavo Ghidini
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Umberto Grilli
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Rocco Gullo
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Mario Longhena
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Matteo Matteotti
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Nino Mazzoni
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Giuseppe Emanuele Modigliani
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Riccardo Momigliano
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Luigi Montemartini
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Attilio Morini
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Giovanni Battista Pera
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Giuseppe Piemonte
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Aldo Enzo Pignatari
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Luigi Preti
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Paolo Rossi
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Carlo Ruggiero
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Giuseppe Saragat
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Mario Segala
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Alberto Simonini
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Gherardo Taddia
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Ignazio Silone
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Ezio Vigorelli
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Ezio Villani
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Francesco Zanardi
dal 15.07.1946 al 03.02.1947
Giovanni Ernesto Caporali
dal 15.07.1946 al 21.02.1947
Leonetto Amadei
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Gaetano Barbareschi
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Lelio Basso
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Adriano Bernardi
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Ferdinando Bernini
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Costantino Bianchi
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Oreste Bonomelli
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Francesco Buffoni
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Luigi Cacciatore
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Carlo Caldera
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Luigi Carmagnola
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Ernesto Carpano Maglioli
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Gastone Costa
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Antonio Costantini
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Eugenio Dugoni
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Luigi Faccio
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Vannuccio Faralli
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Aldo Fedeli
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giosue' Fiorentino
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Domenico Fioritto
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Alberto Fogagnolo
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Piero Fornara
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Guglielmo Ghislandi
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Guido Giacometti
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Michele Giua
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Verenin Grazia
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Alberto Jacometti
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Oreste Lizzadri
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Ivan Matteo Lombardo
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Emidio Lopardi
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Virgilio Luisetti
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Alcide Malagugini
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Pietro Mancini
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Enrico Mariani
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Francesco Mariani
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Carlo Matteotti
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Mario Merighi
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Angelina Merlin
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Rodolfo Morandi
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Francesco Musotto
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Pietro Nenni
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Tito Oro Nobili
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Alessandro Pertini
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Gino Pieri
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Pietro Pressinotti
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Antonio Priolo
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Romita
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Vito Mario Stampacchia
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Ferdinando Targetti
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Renato Tega
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Tullio Tomba
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Tommaso Tonello
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giovanni Tonetti
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Olindo Vernocchi
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Oberdan Vigna
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Ireneo Vinciguerra
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Felice Vischioni
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Emilio Zannerini
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Luigi Zappelli
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Angelo Carboni
dal 17.07.1946 al 03.02.1947
Domenico Chiaramello
dal 17.07.1946 al 03.02.1947
Giuseppe Lupis
dal 17.07.1946 al 03.07.1947
Enrico Grazi
dal 17.07.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Alberti
dal 18.07.1946 al 23.07.1946
Storia
Composizione storica
15.07.1946
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepresidente
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Segretario
Aderiscono 109 membri
17.07.1946
Aderiscono 4 membri
18.07.1946
Aderisce 1 membro
23.07.1946
Cessa 1 membro
24.07.1946
Aderiscono 2 membri
18.09.1946
Cessa 1 membro
26.09.1946
Aderisce 1 membro
29.10.1946
Cessa 1 membro
12.12.1946
Aderisce 1 membro
14.12.1946
Cessa 1 membro
03.02.1947
Cessano 48 membri
07.02.1947
Il Presidente lascia l'incarico
08.02.1947
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepresidente
Vengono eletti 5 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Segretario
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
21.02.1947
Cessa 1 membro
07.05.1947
1 Vicepresidente lascia l'incarico
03.07.1947
Cessa 1 membro
14.11.1947
Aderisce 1 membro