Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
VIII Legislatura della Repubblica italiana
/ PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del VIII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Dal 20 giugno 1979 al 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 19 gennaio 1983 al 30 marzo 1983
Aderisce
Ercoliano Monesi
Presidente
Silvano Labriola
dal 15.04.1980 al 11.07.1983
Membro dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Vicepresidenti
Mauro Seppia
dal 06.05.1980 al 11.07.1983
Membro dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Filippo Fiandrotti
dal 14.12.1982 al 11.07.1983
Membro dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Segretari
Maurizio Sacconi
dal 06.05.1980 al 11.07.1983
Membro dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Domenico Susi
dal 30.07.1981 al 11.07.1983
Membro dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Marte Ferrari
dal 14.12.1982 al 11.07.1983
Membro dal 20.06.1979 al 11.07.1983
altri membri
Antonio Enrico Canepa
dal 20.06.1979 al 31.03.1983
Falco Accame
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Michele Achilli
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Guido Alberini
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Natale Amodeo
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Salvatore Ando'
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Aldo Aniasi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Paolo Babbini
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Vincenzo Balzamo
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Felice Borgoglio
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Antonio Caldoro
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Nicola Capria
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Mario Casalinuovo
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Fabrizio Cicchitto
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Francesco Colucci
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Carmelo Conte
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Luigi Covatta
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Bettino Craxi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Angelo Cresco
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Francesco De Martino
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Gianni De Michelis
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Paris Dell'Unto
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giuseppe Di Vagno
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Luigi Dino Felisetti
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Francesco Forte
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Loris Fortuna
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giorgio Gangi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giuseppe La Ganga
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Lelio Lagorio
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Claudio Lenoci
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Riccardo Lombardi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Maria Magnani Noya
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Enrico Manca
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giacomo Mancini
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Claudio Martelli
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giorgio Mondino
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giovanni Nonne
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Roberto Palleschi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Damiano Poti'
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Francesco Principe
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Nevol Querci
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Mario Raffaelli
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giuseppe Reina
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Gaspare Saladino
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Elvio Alfonso Salvatore
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Ermido Santi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Stefano Servadei
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Claudio Signorile
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Valdo Spini
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Angelo Tiraboschi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giuseppe Tocco
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Nicola Trotta
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Antonio Carpino
dal 04.10.1979 al 11.07.1983
Vito Cusumano
dal 26.03.1981 al 11.07.1983
Ercoliano Monesi
dal 19.01.1983 al 11.07.1983
Storia
Composizione storica
20.06.1979
Aderiscono 62 membri
05.07.1979
Viene eletto il Presidente
29.09.1979
Cessa 1 membro
04.10.1979
Aderisce 1 membro
04.04.1980
Il Presidente lascia l'incarico
15.04.1980
Viene eletto il Presidente
06.05.1980
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
03.07.1980
1 Vicepresidente lascia l'incarico
25.03.1981
Cessa 1 membro
26.03.1981
Aderisce 1 membro
30.07.1981
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Segretario
1 Segretario lascia l'incarico
10.10.1981
Cessa 1 membro
07.12.1982
1 Vicepresidente lascia l'incarico
14.12.1982
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Segretario
13.01.1983
Cessa 1 membro
19.01.1983
Aderisce 1 membro
31.03.1983
Cessa 1 membro
13.04.1983
Aderisce 1 membro