Gruppi del II Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Dal 21 luglio 1953 al 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 27 luglio 1953 al 31 dicembre 1954
-
-
Pietro Nenni
-
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
-
-
Aldovino Fora
-
dal 21.07.1953 al 31.12.1956
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
-
-
Eugenio Dugoni
-
dal 21.07.1953 al 31.12.1957
Membro
dal 21.07.1953 al 21.01.1958