Gruppi del II Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Dal 21 luglio 1953 al 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 31 dicembre 1957 al 20 gennaio 1958
-
-
Pietro Nenni
-
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
-
-
Eugenio Dugoni
-
dal 21.07.1953 al 31.12.1957
Membro
dal 21.07.1953 al 21.01.1958
-
-
Lelio Basso
-
dal 01.01.1956 al 11.06.1958
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
-
-
Mauro Ferri
-
dal 01.01.1957 al 11.06.1958
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958