Gruppi del VI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 25 maggio 1972 al 29 maggio 1972
-
Aderiscono
-
Leonetto Amadei,
Armando Cascio,
Michele Achilli,
Mario Artali,
Renato Ballardini,
Vincenzo Balzamo,
Paolo Vittorelli,
Cesare Bensi,
Luigi Bertoldi,
Lucio Mariano Brandi,
Antonio Caldoro,
Antonio Enrico Canepa,
Franco Castiglione,
Francesco Colucci,
Franco Concas,
Bettino Craxi,
Vito Cusumano,
Francesco De Martino,
Libero Della Briotta,
Giuseppe Di Vagno,
Salvatore Fausto Fagone,
Luigi Dino Felisetti,
Attilio Ferrari,
Mario Ferri,
Loris Fortuna,
Salvatore Frasca,
Francesco Froio,
Antonio Giolitti,
Alfredo Giovanardi,
Mario Marino Guadalupi,
Giorgio Guerrini,
Salvatore Lauricella,
Vito Vittorio Lenoci,
Pietro Lezzi,
Riccardo Lombardi,
Giuseppe Macchiavelli,
Maria Magnani Noya,
Enrico Manca,
Giacomo Mancini,
Nello Mariani,
Luigi Mariotti,
Cornelio Masciadri,
Dino Moro,
Giovanni Mosca,
Giovanni Musotto,
Ruggero Orlando,
Michele Pellicani,
Alessandro Pertini,
Francesco Principe,
Enrico Quaranta,
Nevol Querci,
Elvio Alfonso Salvatore,
Gianni Savoldi,
Stefano Servadei,
Claudio Signorile,
Artemio Strazzi,
Giuseppe Tocco,
Aldo Venturini,
Manlio Vineis,
Renzo Zaffanella,
Mario Zagari
-
-
Luigi Bertoldi
-
dal 25.05.1972 al 07.07.1973
Membro
dal 25.05.1972 al 04.07.1976