Gruppi del VI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 26 ottobre 1972 al 6 luglio 1973
-
-
Luigi Bertoldi
-
dal 25.05.1972 al 07.07.1973
Membro
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
-
-
Michele Achilli
-
dal 30.05.1972 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
-
-
Mario Ferri
-
dal 30.05.1972 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972 al 04.07.1976