Gruppi del XI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Dal 30 aprile 1992 al 14 aprile 1994
XI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 14 giugno 1993 al 23 giugno 1993
-
-
Andrea Buffoni
-
dal 19.10.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 30.04.1992 al 14.04.1994
-
-
Damiano Poti'
-
dal 19.10.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 30.04.1992 al 14.04.1994
-
-
Roberta Breda
-
dal 19.10.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 30.04.1992 al 14.04.1994