Gruppi del XVI Legislatura della Repubblica italiana
POPOLO E TERRITORIO
(già INIZIATIVA RESPONSABILE (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) (IR) fino a 20.06.2011)
(già INIZIATIVA RESPONSABILE NUOVO POLO (NOI SUD-LIBERTÀ ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITÀ NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) (IRNP) fino a 06.07.2011)
(già POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) (PT) fino a 16.05.2012)
(già POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, DEMOCRAZIA CRISTIANA) (PT) fino a 25.11.2012)
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 16 giugno 2011 al 19 giugno 2011
-
-
Gerardo Soglia
-
dal 09.03.2011 al 12.11.2011
Membro
dal 21.02.2011 al 20.06.2011
-
-
Giuseppe Ruvolo
-
dal 09.03.2011 al 14.03.2013
Membro
dal 20.01.2011 al 20.06.2011
-
-
Vincenzo d'Anna
-
dal 09.03.2011 al 14.03.2013
Membro
dal 20.01.2011 al 20.06.2011