Gruppi del XVI Legislatura della Repubblica italiana
POPOLO E TERRITORIO
(già INIZIATIVA RESPONSABILE (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) (IR) fino a 20.06.2011)
(già INIZIATIVA RESPONSABILE NUOVO POLO (NOI SUD-LIBERTÀ ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITÀ NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) (IRNP) fino a 06.07.2011)
(già POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) (PT) fino a 16.05.2012)
(già POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, DEMOCRAZIA CRISTIANA) (PT) fino a 25.11.2012)
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 26 novembre 2012 al 21 gennaio 2013
-
Aderiscono
-
Massimo Calearo Ciman,
Giampiero Catone,
Bruno Cesario,
Vincenzo d'Anna,
Giancarlo Lehner,
Roberto Marmo,
Antonio Milo,
Silvano Moffa,
Giovanni Carlo Francesco Mottola,
Andrea Orsini,
Francesco Pionati,
Michele Pisacane,
Catia Polidori,
Antonio Razzi,
Francesco Saverio Romano,
Giuseppe Ruvolo,
Domenico Scilipoti,
Maria Grazia Siliquini,
Maria Elena Stasi,
Vincenzo Taddei
-
-
Silvano Moffa
-
dal 01.07.2011 al 14.03.2013
Membro
dal 26.11.2012 al 14.03.2013
-
-
Bruno Cesario
-
dal 17.01.2012 al 14.03.2013
Membro
dal 26.11.2012 al 14.03.2013
-
-
Giuseppe Ruvolo
-
dal 09.03.2011 al 14.03.2013
Membro
dal 26.11.2012 al 14.03.2013
-
-
Vincenzo d'Anna
-
dal 09.03.2011 al 14.03.2013
Membro
dal 26.11.2012 al 14.03.2013
-
-
Vincenzo d'Anna
-
dal 17.01.2012 al 14.03.2013
Membro
dal 26.11.2012 al 14.03.2013