Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XII Legislatura della Repubblica italiana
/ PROGRESSISTI - FEDERATIVO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XII Legislatura della Repubblica italiana
PROGRESSISTI - FEDERATIVO
Dal 21 aprile 1994 al 8 maggio 1996
XII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 27 febbraio 1995 al 21 marzo 1995
Cessa
Davide Visani
Presidente
Luigi Berlinguer
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Membro dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Vicepresidenti
Luciano Guerzoni
dal 05.05.1994 al 08.05.1996
Membro dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Gianni Mattioli
dal 05.05.1994 al 08.05.1996
Membro dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Fabio Mussi
dal 05.05.1994 al 08.05.1996
Membro dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Diego Novelli
dal 05.05.1994 al 08.05.1996
Membro dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Valdo Spini
dal 16.05.1994 al 08.05.1996
Membro dal 05.05.1994 al 08.05.1996
Membri del c.d.
Alessandra Bonsanti
dal 20.05.1994 al 08.05.1996
Membro dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Magda Cornacchione Milella
dal 20.05.1994 al 08.05.1996
Membro dal 16.05.1994 al 08.05.1996
Franco Danieli
dal 20.05.1994 al 08.05.1996
Membro dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Leonardo Domenici
dal 20.05.1994 al 08.05.1996
Membro dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Anna Finocchiaro
dal 20.05.1994 al 08.05.1996
Membro dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Maria Rita Lorenzetti Pasquale
dal 20.05.1994 al 08.05.1996
Membro dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Mimmo Luca'
dal 20.05.1994 al 08.05.1996
Membro dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giuseppe Lumia
dal 20.05.1994 al 08.05.1996
Membro dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Paola Manzini
dal 20.05.1994 al 08.05.1996
Membro dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giovanna Melandri
dal 20.05.1994 al 08.05.1996
Membro dal 05.05.1994 al 08.05.1996
Rosario Olivo
dal 20.05.1994 al 08.05.1996
Membro dal 16.05.1994 al 08.05.1996
Mauro Paissan
dal 20.05.1994 al 08.05.1996
Membro dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Laura Maria Pennacchi
dal 20.05.1994 al 08.05.1996
Membro dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Umberto Ranieri
dal 20.05.1994 al 08.05.1996
Membro dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Isaia Sales
dal 20.05.1994 al 08.05.1996
Membro dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Massimo Scalia
dal 20.05.1994 al 08.05.1996
Membro dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Livia Turco
dal 20.05.1994 al 08.05.1996
Membro dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Vincenzo Visco
dal 20.05.1994 al 08.05.1996
Membro dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Segretario
Bruno Solaroli
dal 05.05.1994 al 08.05.1996
Membro dal 21.04.1994 al 08.05.1996
altri membri
Davide Visani
dal 21.04.1994 al 27.02.1995
Mauro Agostini
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Francesco Aloisio
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Sesa Amici
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giordano Angelini
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Gavino Angius
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giuseppe Arlacchi
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Fulvia Bandoli
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Antonio Bargone
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Adria Bartolich
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Franco Bassanini
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giovanni Vittorio Battafarano
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Carole Jane Beebe Tarantelli
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Anna Maria Biricotti Guerrieri
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Daria Bonfietti
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Sebastiano Giacomo Bongiorno
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Francesco Bonito
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Domenico Bova
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Maria Gloria Bracci Marinai
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Fabrizio Felice Bracco
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giovanni Brunale
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Rocco Caccavari
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Valerio Calzolaio
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Maura Camoirano
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Vassili Campatelli
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Riccardo Canesi
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Aldo Cennamo
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Fabrizio Cesetti
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Franca Chiaromonte
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Francesca Chiavacci
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Elena Emma Cordoni
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Franco Corleone
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Massimo d'Alema
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Maria Simona Dalla Chiesa Curti
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Lino De Benetti
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Paola De Biase Gaiotti
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Sergio De Julio
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Alberta De Simone
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Michele Del Gaudio
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Fabio Di Capua
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giovanni Di Fonzo
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giuseppe Di Lello Finuoli
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Roberto Di Rosa
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giovanni Di Stasi
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Lorenzo Diana
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Eugenio Duca
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Fabio Evangelisti
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Piero Franco Fassino
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giovanni Ferrante
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Vito Fumagalli
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Paolo Galletti
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Luciano Galliani
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giuseppe Gambale
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Franco Gerardini
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Vasco Giannotti
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Michele Giardiello
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Ennio Grassi
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Gaetano Grasso
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giovanna Grignaffini
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Angela Maria Marta Gritta Grainer
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Galileo Guidi
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Carmelo Incorvaia
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Renzo Innocenti
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Nilde Iotti
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Eugenio Jannelli
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Francesco La Saponara
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giuseppe Lombardo
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Rosaria Pia Lopedote Gadaleta
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Angelo Raffaele Manca
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Francesco Manganelli
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Paola Mariani
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Domenico Maselli
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Nadia Masini
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Francesco Mastroluca
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Valerio Mignone
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Elena Montecchi
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giorgio Napolitano
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Carmine Nardone
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Ottavio Navarra
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Magda Negri
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Achille Occhetto
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Gerardo Oliverio
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Corrado Paoloni
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Alfonso Pecoraro Scanio
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Fabio Perinei
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Marco Pezzoni
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Annamaria Procacci
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Paolo Raffaelli
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Gianfranco Rastrelli
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Italo Aldo Reale
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Aldo Rebecchi
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Alfonsina Rinaldi
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Antonietta Rizza
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Antonio Rotundo
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Elvio Ruffino
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Luigi Saraceni
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Felice Scermino
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giuseppe Scozzari
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Anna Maria Serafini
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Gino Settimi
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giancarlo Sitra
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Antonio Soda
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giuseppe Soriero
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Carla Stampacchia
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Rosa Stanisci
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Alvaro Superchi
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Sergio Tanzarella
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Flavio Tattarini
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giuseppe Maria Taurino
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Aldo Trione
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Lanfranco Turci
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Sauro Turroni
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Palmiro Ucchielli
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Mauro Vannoni
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Valter Veltroni
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Adriana Vigneri
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Fabrizio Vigni
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Luciano Violante
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Vincenzo Viviani
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Salvatore Vozza
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Alfredo Zagatti
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Mauro Zani
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Ferdinando Schettino
dal 05.05.1994 al 27.03.1996
Pasquale La Cerra
dal 05.05.1994 al 08.05.1996
Maria Mafai
dal 05.05.1994 al 08.05.1996
Nicola Magrone
dal 05.05.1994 al 08.05.1996
Giuseppe Romeo Pericu
dal 05.05.1994 al 08.05.1996
Carlo Carli
dal 16.05.1994 al 08.05.1996
Vittorio Emiliani
dal 16.05.1994 al 08.05.1996
Mario Gatto
dal 16.05.1994 al 08.05.1996
Luigi Giacco
dal 16.05.1994 al 08.05.1996
Vincenzo Mattina
dal 16.05.1994 al 08.05.1996
Donato Antonio Pace
dal 16.05.1994 al 08.05.1996
Luigi Porcari
dal 16.05.1994 al 08.05.1996
Ferdinando Adornato
dal 14.06.1994 al 08.05.1996
Serafino Pulcini
dal 14.06.1994 al 08.05.1996
Vincenzo Torre
dal 14.06.1994 al 08.05.1996
Storia
Composizione storica
21.04.1994
Viene eletto il Presidente
Aderiscono 143 membri
05.05.1994
Vengono eletti 4 deputati alla carica di Vicepresidente
Viene eletto 1 Segretario
Aderiscono 8 membri
16.05.1994
Viene eletto 1 Vicepresidente
Aderiscono 13 membri
20.05.1994
Vengono eletti 18 deputati alla carica di Membro del c.d.
14.06.1994
Aderiscono 3 membri
21.02.1995
Cessano 5 membri
27.02.1995
Cessa 1 membro
22.03.1995
Aderisce 1 membro
16.05.1995
Aderisce 1 membro
10.01.1996
Aderisce 1 membro
02.02.1996
Aderiscono 2 membri
13.03.1996
Cessa 1 membro
27.03.1996
Cessa 1 membro