Gruppi del Assemblea Costituente
REPUBBLICANO
Dal 1 luglio 1946 al 31 gennaio 1948
Assemblea Costituente
Composizione dal 23 dicembre 1947 al 14 gennaio 1948
-
-
Cino Macrelli
-
dal 10.06.1947 al 31.01.1948
Membro
dal 01.07.1946 al 31.01.1948
-
-
Ludovico Camangi
-
dal 10.06.1947 al 31.01.1948
Membro
dal 01.07.1946 al 31.01.1948