Gruppi del V Legislatura della Repubblica italiana
REPUBBLICANO
Dal 9 luglio 1968 al 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 9 luglio 1968 al 23 maggio 1972
-
-
Ugo La Malfa
-
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Membro
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
-
-
Pietro Bucalossi
-
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Membro
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
-
-
Emanuele Terrana
-
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Membro
dal 09.07.1968 al 24.05.1972