Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
VIII Legislatura della Repubblica italiana
/ REPUBBLICANO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del VIII Legislatura della Repubblica italiana
REPUBBLICANO
Dal 20 giugno 1979 al 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Presidenti
Adolfo Battaglia
dal 29.07.1981 al 11.07.1983
Membro dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Oscar Mammi'
dal 05.07.1979 al 29.07.1981
Membro dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Vicepresidente
Antonio Del Pennino
dal 05.07.1979 al 11.07.1983
Membro dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Segretari
Mauro Dutto
dal 29.07.1980 al 11.07.1983
Membro dal 18.09.1979 al 11.07.1983
Vitale Robaldo
dal 05.07.1979 al 29.07.1980
Membro dal 20.06.1979 al 11.07.1983
altri membri
Emanuele Terrana
dal 20.06.1979 al 01.09.1979
Francesco Compagna
dal 20.06.1979 al 24.07.1982
Susanna Agnelli
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Pasquale Bandiera
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Oddo Biasini
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giorgio Bogi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Enrico Ermelli Cupelli
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Aristide Gunnella
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giorgio La Malfa
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Vittorio Olcese
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Gianni Ravaglia
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Aldo Gandolfi
dal 10.09.1980 al 11.07.1983
Alfredo Arpaia
dal 04.08.1982 al 04.10.1982
Storia
Composizione storica
20.06.1979
Aderiscono 15 membri
05.07.1979
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Segretario
01.09.1979
Cessa 1 membro
18.09.1979
Aderisce 1 membro
29.07.1980
Viene eletto 1 Segretario
1 Segretario lascia l'incarico
10.09.1980
Aderisce 1 membro
29.07.1981
Viene eletto il Presidente
Il Presidente lascia l'incarico
24.07.1982
Cessa 1 membro
04.08.1982
Aderisce 1 membro
04.10.1982
Cessa 1 membro