Gruppi del VIII Legislatura della Repubblica italiana
REPUBBLICANO
Dal 20 giugno 1979 al 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 18 settembre 1979 al 28 luglio 1980
-
-
Oscar Mammi'
-
dal 05.07.1979 al 29.07.1981
Membro
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
-
-
Vitale Robaldo
-
dal 05.07.1979 al 29.07.1980
Membro
dal 20.06.1979 al 11.07.1983